序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州金地房地产开****有限公司 | 100% | 14666.700000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颜亮
|
|
2 |
王强
|
|
3 |
舒畅
|
|
4 |
刘龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳建桥投资置业有限公司海口分公司
|
徐忠良 | 2007-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜亮王强梁嘉怡 [退出]
|
王强舒畅 [新增]颜亮
|
2 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王强 [退出]
|
刘龙 [新增]
|
3 | 2018-09-21 | 法定代表人变更 |
颜亮
|
颜亮
|
4 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李进华 [退出]颜亮姜崇洲 [退出]
|
王强 [新增]梁嘉怡 [新增]颜亮
|
5 | 2018-09-21 | 地址变更 |
岳阳经济技术开****区通海南路宜家花都小区B栋四楼
|
岳阳经济技术开****区通海南路宜家花都小区B栋四楼
|
6 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
袁昊 *** 备案手机:***
|
冯云 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李进华颜亮缪国鹏 [退出]
|
李进华姜崇洲 [新增]颜亮
|
8 | 2017-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘银华 [退出]
|
王强 [新增]
|
9 | 2017-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李进华 [退出]
|
颜亮 [新增]
|
10 | 2017-06-01 | 董事备案 |
李进华颜亮缪国鹏 [退出]
|
李进华姜崇洲 [新增]颜亮
|