序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁清龙 | 99% | 495万 |
2 | 王海燕 | 1% | 5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁清龙
|
|
2 |
王玉红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
2 | 2012-01-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2012-01-12 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2010-12-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
5 | 2010-11-03 | 投资人(股权)变更 |
|
|
6 | 2010-11-03 |
|
|
|
7 | 2010-07-06 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2010-07-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
9 | 2010-07-06 | 经营范围变更 |
|
|