序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张征 | 96.5% | 677.4万(元) |
2 | 曾琳勇 | 0.5% | 3.5万(元) |
3 | 胡玲兰 | 1.5% | 10.5万(元) |
4 | 蔡国赞 | 0.5% | 3.5万(元) |
5 | 赵喜红 | 0.5% | 3.5万(元) |
6 | 陈传帮 | 0.5% | 3.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何崇赞
|
董事 |
2 |
张征
|
董事长 |
3 |
李伟民
|
执行监事 |
4 |
李海燕
|
董事 |
5 |
王丽丽
|
监事 |
6 |
胡玲兰
|
董事 |
7 |
陆涌
|
监事 |
8 |
陈传帮
|
董事 |
9 |
鲍财军
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2007-5-30 至 2017-5-29
|
营业期限: 2007-5-30 至
|
2 | 2016-01-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 石斛自产自销、培育、技术研究、初加工。
|
一般经营项目: 中药材种植;石斛和铁皮石斛自产自销、培育、技术研究、初加工。
|
3 | 2016-01-21 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 张征*; 职务: 执行董事 姓名: 张征*;姓名: 陈传帮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事姓名: 张征*; 职务: 董事姓名: 胡玲兰; 职务: 经理姓名: 陈传帮; 职务: 董事姓名: 李海燕; 职务: 董事姓名: 何崇赞;姓名: 鲍财军; 职务: 董事姓名: 李伟民; 职务: 监事姓名: 王丽丽; 职务: 执行监事姓名: 陆涌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
4 | 2016-01-21 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2016-01-21 | 名称变更 |
乐清市雁吹雪铁皮石斛有限公司
|
乐清雁吹雪农业开****股份有限公司
|
6 | 2015-10-30 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 张征*; 职务: 执行董事 姓名: 张征*;姓名: 王义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 监事姓名: 张征*; 职务: 执行董事姓名: 张征*;姓名: 陈传帮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-10-30 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2015-10-30 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *% 姓名: 张征*;姓名: 董文安; 出资额: *.**; 百分比: *% 姓名: 唐巍; 出资额: *.**; 百分比: *% 姓名: 赵喜红; 出资额: *.**; 百分比: *% 姓名: 郑琼秋; 出资额: *.**; 百分比: *% 姓名: 王义; 出资额: *.**; 出资额: **.**; 百分比: **%
|
百分比: *.*%姓名: 张征*; 百分比: *.*%姓名: 胡玲兰; 百分比: *.*%姓名: 陈传帮;姓名: 蔡国赞; 出资额: *.**; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 曾琳勇; 出资额: *.**; 百分比: *.*%姓名: 赵喜红; 出资额: *.**; 出资额: **.**; 出资额: ***.**; 百分比: **.*%
|
9 | 2015-10-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 石斛自产自销、培育、技术研究。
|
一般经营项目: 石斛自产自销、培育、技术研究、初加工。
|
10 | 2015-10-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000141736 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330382662883180F
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |