序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任菊英 | 66.67% | 20万(元) |
2 | 郑水娟 | 33.33% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任菊英
|
执行董事兼总经理 |
2 |
郑水娟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-09 | 法定代表人变更 |
孙恩强
|
任菊英
|
2 | 2017-11-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙恩强;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙恩强;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:任菊英*;现财务负责人姓名:任菊英*;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000247959 组织机构代码证:571475106
|
统一社会信用代码:91330109571475106M
|
4 | 2016-12-13 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 任菊英; 组织机构: 任菊英 职务: 执行董事; 任菊英 职务: 经理; 郑水娟 职务: 监事;
|
郑水娟 职务: 监事;法定代表人(负责人): 孙恩强; 组织机构: 孙恩强 职务: 执行董事; 孙恩强 职务: 经理;
|
5 | 2013-06-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 游艺机44台、游戏机30台(有效期至2013年3月底止)**;
|
许可经营项目: 电子游戏:游戏机30台,游艺机44台(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在许可证有效期内方可经营)**;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |