序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱期平 | 60% | 30万(元) |
2 | 杨桦 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱期平
|
执行董事,经理 |
2 |
杨桦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000351033 组织机构代码证:749462434
|
统一社会信用代码:913301097494624348
|
2 | 2013-04-16 | 行业代码变更 |
行业: 金属制品业; 注册号: 3301812001298; 营业期限: 2003-5-6 至 2013-5-5;
|
行业: 金属结构制造; 注册号: 330181000351033; 营业期限: 2003-5-6 至 2023-5-5;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |