序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈宝华 | 75% | 43.5万(美元) |
2 | 香港华春电器有限公司 | 25% | 14.5万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁仲金
|
监事 |
2 |
王秀英
|
董事长 |
3 |
陈宝华
|
总经理,董事 |
4 |
黄有共
|
副董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-05 | 住所变更 |
住所: 上虞市小越镇越谢路口; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:小越镇
|
住所: 绍兴市上虞区小越镇越谢路口; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:小越镇
|
2 | 2016-05-05 | 名称变更 |
上虞舜力特照明电器有限公司
|
绍兴市上虞舜力特照明电器有限公司
|
3 | 2016-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330600400014294 组织机构代码证:725269728
|
统一社会信用代码:91330600725269728W
|
4 | 2012-11-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2000-11-30 至 2012-11-29
|
营业期限: 2000-11-30 至 2022-11-29
|
5 | 2012-11-23 | - |
姓名: 陈宝华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈宝华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄有共; 证件名称: ; 证件号码: ********64; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
|
姓名: 陈宝华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 陈宝华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁仲金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄有共; 证件名称: ; 证件号码: ********64; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 王秀英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
|
6 | 2009-06-25 | - |
注册号: 企合浙绍总字001660号
|
注册号: ********
|
7 | 2009-06-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 生产、销售各类灯具**行业代码: 3972
|
经营范围: 生产、销售:灯具,塑料制品,五金电器**行业代码: 3972
|
8 | 2002-10-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈宝华; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务
|
姓名: 陈宝华; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理
|
9 | 2002-10-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈轶男; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名: 王秀英; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
|
10 | 2002-10-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈宝华; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 总经理
|
姓名: 黄有共; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副董事长
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |