序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庆冬 | 50% | 159万(元) |
2 | 陈庆赛 | 50% | 159万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈庆冬
|
监事 |
2 |
陈庆赛
|
经理,执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州正奥电器有限公司资兴办事处
|
段贤玲 | 2005-03-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000093182 组织机构代码证:145494515
|
统一社会信用代码:91330382145494515Q
|
2 | 2015-03-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1989-9-27 至 2016-9-30
|
营业期限: 1989-9-27 至 9999-9-9
|
3 | 2009-11-09 | - |
姓名: 陈庆赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈庆赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄云峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈庆冬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈庆赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈庆赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
4 | 2009-11-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 黄云峰; 出资额: 79.5; 百分比: 25%姓名: 刘玉眉; 出资额: 79.5; 百分比: 25%姓名: 黄大进; 出资额: 159; 百分比: 50%
|
百分比: 50%姓名: 陈庆赛*;姓名: 陈庆冬; 出资额: 159; 出资额: 159; 百分比: 50%
|
5 | 2009-11-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 自动空气开关、电动机保护器、 闸刀开关制造、销售 (涉及许可经营的须凭有效证件经营)***
|
一般经营项目: 自动空气开关、电动机保护器、 闸刀开关制造、销售
|
6 | 2009-11-09 | 行业代码变更 |
行业代码:3924
|
行业代码:3923
|
7 | 2009-09-15 | - |
注册号: ********803
|
注册号: ********93182
|
8 | 2009-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 黄大进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 黄云锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈庆赛; 职务: 执行董事姓名: 陈庆赛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 黄云锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2009-09-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄大进
|
陈庆赛
|
10 | 2006-04-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1989-09-27 至 2004-03-09
|
营业期限: 1989-09-27 至 2016-09-30
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |