序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州丰友投资合伙企业(有限合伙) | 51% | 510万(元) |
2 | 杭州种业集团有限公司 | 25% | 250万(元) |
3 | 浙江农科实业集团有限公司 | 24% | 240万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁炳红
|
董事 |
2 |
周国治
|
监事 |
3 |
张国华
|
董事 |
4 |
顾宏辉
|
董事长 |
5 |
鲁忠富
|
董事,经理 |
6 |
龚亚明
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区石桥路***号**幢***、***室
|
浙江省杭州市上城区石桥路***号**幢***、***室
|
2 | 2022-07-08 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
3 | 2022-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 鲁忠富; 姓名: 鲁忠富;姓名: 丁炳红; 姓名: 张国华; 姓名: 顾宏辉*; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:王洁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 鲁忠富; 姓名: 鲁忠富;姓名: 丁炳红; 姓名: 顾宏辉*; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名:王洁;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2021-04-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 鲁忠富; 姓名: 鲁忠富;姓名: 丁炳红; 姓名: 张国华; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 包崇来; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 鲁忠富; 姓名: 鲁忠富;姓名: 丁炳红; 姓名: 张国华; 姓名: 顾宏辉*; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-04-06 | 法定代表人变更 |
包崇来
|
顾宏辉
|
6 | 2020-12-29 | 其他事项备案 |
-
|
公司章程修改备案:出资时间备案;
|
7 | 2020-12-29 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州丰友投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-12-30; 企业名称: 杭州种业集团有限公司; 出资日期: 2020-12-30; 企业名称: 浙江农科实业集团有限公司; 出资日期: 2020-12-30;
|
企业名称: 杭州丰友投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2025-12-30; 企业名称: 杭州种业集团有限公司; 出资日期: 2025-12-30; 企业名称: 浙江农科实业集团有限公司; 出资日期: 2025-12-30;
|
8 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 鲁忠富; 姓名: 张国华; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治;姓名: 何丁喜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 包崇来; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱琴妹; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 鲁忠富; 姓名: 鲁忠富;姓名: 丁炳红; 姓名: 张国华; 姓名: 龚亚明; 姓名: 周国治; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 包崇来; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2019-08-20 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州丰友投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2018-12-30; 企业名称: 杭州种业集团有限公司; 出资日期: 2018-12-30; 企业名称: 浙江农科实业集团有限公司; 出资日期: 2018-12-30;
|
企业名称: 杭州丰友投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2020-12-30; 企业名称: 杭州种业集团有限公司; 出资日期: 2020-12-30; 企业名称: 浙江农科实业集团有限公司; 出资日期: 2020-12-30;
|
10 | 2019-08-20 | 经营范围变更 |
批****、零售:种子、种苗(凭有效许可证经营),园艺设备,化工原料(除危险化学品及易制毒化学品),初级食用农产品(除食品)。
|
农作物种子种苗的生产、加工、批****、零售(凭有效许可证经营);服务:农业技术的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让;园艺设备、园艺用品、初级食用农产品的批****、零售(含网上销售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |