序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 波士顿电梯投资有限公司 | 70% | 2,450万(美元) |
2 | 湖州波士顿机电科技有限公司 | 30% | 1,050万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨庆华
|
董事长 |
2 |
杨纪华
|
经理,董事 |
3 |
杨诚喜
|
董事 |
4 |
许利芳
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
波士顿电梯(湖州)有限公司台州分公司
|
何然国 | 2021-07-07 |
2 |
波士顿电梯(湖州)有限公司吉林省分公司
|
高永学 | 2019-01-17 |
3 |
波士顿电梯(湖州)有限公司图木舒克分公司
|
钱根荣 | 2017-02-28 |
4 |
波士顿电梯(湖州)有限公司山东分公司
|
沈熊 | 2017-09-07 |
5 |
波士顿电梯(湖州)有限公司巴中分公司
|
岳向前 | 2019-04-19 |
6 |
波士顿电梯(湖州)有限公司广州分公司
|
朱宁 | 2020-09-14 |
7 |
波士顿电梯(湖州)有限公司河北分公司
|
高玉龙 | 2019-06-21 |
8 |
波士顿电梯(湖州)有限公司温州分公司
|
潘太安 | 2016-08-08 |
9 |
波士顿电梯(湖州)有限公司湖南分公司
|
肖沙 | 2019-10-29 |
10 |
波士顿电梯(湖州)有限公司湛江分公司
|
李泽鸿 | 2019-02-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2022-01-11 | 出资方式备案 |
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
3 | 2022-01-11 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2022-01-11 | 出资日期备案 |
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资日期: 2040-09-01; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资日期: 2040-09-01;
|
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资日期: 2040-09-01; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资日期: 2040-09-01;
|
5 | 2022-01-11 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2022-01-11 | 出资比例备案 |
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
7 | 2021-10-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 波士顿电梯投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 湖州波士顿机电科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2021-10-18 | 章程备案 |
-
|
-
|
9 | 2021-10-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(港澳台法人独资)
|
有限责任公司(港澳台投资、非独资)
|
10 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨庆华*; 姓名: 杨纪华; 姓名: 杨纪华; 姓名: 杨诚喜; 姓名: 许利芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 杨庆华*; 姓名: 杨纪华; 姓名: 杨纪华; 姓名: 杨诚喜; 姓名: 许利芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |