序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘方辉 | 21.875% | 700万(元) |
2 | 喻涛 | 11.875% | 380万(元) |
3 | 张仰枝 | 10% | 320万(元) |
4 | 福建省邵武市华龙饲料有限公司 | 30% | 960万(元) |
5 | 罗国富 | 26.25% | 840万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘方辉
|
董事长 |
2 |
喻涛
|
董事 |
3 |
张仰枝
|
监事 |
4 |
罗国富
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-26 | 住所变更 |
常山县金川街道柚都南路*-*号
|
浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路*-*号
|
2 | 2018-10-26 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
3 | 2018-10-26 | 经营范围变更 |
浓缩饲料(畜禽);配合饲料(畜禽)生产、销售(《饲料生产许可证》有效期至2018年5月19日) 生物科技领域内的技术开****、技术培训、技术交流、技术推广;化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒物品)、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料及饲料添加剂销售。
|
配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽)生产、销售(凭有效《饲料生产许可证》经营);生物科技领域内的技术开****、技术培训、技术交流、技术推广;化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒物品)、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-14 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 刘方辉; 百分比: **%姓名: 喻涛; 百分比: **%姓名: 罗国富*;姓名: 张仰枝; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
百分比: **.***%姓名: 刘方辉; 百分比: **%姓名: 喻涛; 百分比: **.***%姓名: 罗国富*;姓名: 张仰枝; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **.**%企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
5 | 2016-11-14 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
6 | 2016-09-19 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 刘方辉; 百分比: **%姓名: 喻涛; 百分比: **%姓名: 罗国富*; 百分比: **%姓名: 张仰枝;姓名: 黄健; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
百分比: **%姓名: 刘方辉; 百分比: **%姓名: 喻涛; 百分比: **%姓名: 罗国富*;姓名: 张仰枝; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330822000005544 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9133082276251303XQ
|
8 | 2015-12-28 | 高级管理人员备案 |
职务: 董事 姓名: 刘方辉; 职务: 经理 姓名: 喻涛; 职务: 董事 姓名: 罗国富*; 职务: 董事 姓名: 张仰枝;姓名: 郭庆; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 黄健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 刘华珠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 刘方辉; 职务: 经理姓名: 喻涛; 职务: 董事长姓名: 罗国富*; 职务: 董事姓名: 张仰枝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2015-12-28 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 刘方辉; 百分比: **% 姓名: 喻涛; 百分比: **% 姓名: 罗国富*; 百分比: **% 姓名: 张仰枝;姓名: 郭庆; 出资额: ***; 百分比: *% 姓名: 杨毅; 出资额: ***; 百分比: *% 企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 姓名: 黄健; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 徐柳; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 福建省华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
百分比: **%姓名: 刘方辉; 百分比: **%姓名: 喻涛; 百分比: **%姓名: 罗国富*; 百分比: **%姓名: 张仰枝;姓名: 黄健; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 福建省邵武市华龙饲料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2013-06-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2004/05/21 至 2014/05/20
|
营业期限: 2004/05/21 至 2024/05/20
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |