序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐夏忠 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金丽娅
|
监事 |
2 |
金娟娟
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
德清德欣时装贸易有限公司广州分公司
|
丁波 | 2008-07-07 |
2 |
德清德欣时装贸易有限公司杭州分公司
|
金丽娅 | 2007-11-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-25 | 多证合一备案 |
-
|
住房公积金缴存登记
|
2 | 2017-07-25 | 法定代表人变更 |
徐夏忠
|
金娟娟
|
3 | 2015-10-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服装及辅料、服饰、纺织品原料经销,货物进出口。
|
一般经营项目: 服装及辅料、服饰、纺织品原料经销(含网上销售),货物进出口。
|
4 | 2015-10-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330521000004341 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9133052166712698XR
|
5 | 2012-12-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐峻宁
|
徐夏忠
|
6 | 2012-12-21 | - |
姓名: 金丽娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐峻宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐峻宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
|
姓名: 金丽娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐夏忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐夏忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2012-12-21 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐峻宁; 出资额: 50; 百分比: 100%
|
姓名: 徐夏忠; 出资额: 50; 百分比: 100%
|
8 | 2011-11-25 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐夏忠; 出资额: 50; 百分比: 100%
|
姓名: 徐峻宁; 出资额: 50; 百分比: 100%
|
9 | 2011-11-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目
|
许可经营项目: 无
|
10 | 2011-11-25 | - |
姓名: 金丽娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐夏忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 金丽娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐峻宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐峻宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |