序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永和 | 580.0万人民币 | |
2 | 赵良业 | 290.0万人民币 | |
3 | 贾巧然 | 290.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵良业
|
|
2 |
李永和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 章程备案 |
无
|
2021-10-29公司执行董事、法定代表人、经理,章程备案
|
2 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
秦瑶 [退出]
|
赵良业 [新增]
|
3 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 |
秦瑶
|
赵良业
|
4 | 2019-06-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-24执行董事、经理、法定代表人、章程修正案
|
5 | 2019-06-24 | 法定代表人变更 |
崔柱石
|
秦瑶
|
6 | 2019-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔柱石 [退出]
|
秦瑶 [新增]
|
7 | 2019-05-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-17法定代表人、执行董事、经理、章程修正案。
|
8 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵良业 [退出]
|
崔柱石 [新增]
|
9 | 2019-05-17 | 法定代表人变更 |
赵良业
|
崔柱石
|
10 | 2018-04-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-17经营期限、章程修正案
|