序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李传晔 | 78% | 3900.0万人民币 |
2 | 刘淑艳 | 22% | 1100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘淑艳
|
|
2 |
宋一凡
|
|
3 |
李晓媛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄市日晔兴房地产开****有限公司济南分公司
|
张旗 | 2011-09-22 |
2 |
石家庄市日晔兴房地产开****有限公司销售分公司
|
王静静 | 2010-12-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-24 | 投资人(股权)变更 |
刘淑艳 出资 1100万人民币;李相民 出资 3900万人民币; [退出]
|
刘淑艳 出资 1100万人民币;李传晔 出资 3900万人民币; [新增]
|
2 | 2019-04-24 | 章程备案 |
无
|
2019-04-16股权变更
|
3 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
宋一凡
|
4 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李相民 [退出]
|
刘淑艳 [新增]
|
5 | 2017-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘淑艳 [退出]
|
李晓媛 [新增]
|
6 | 2017-10-25 | 财务负责人 |
王芳
|
赵伟杰
|
7 | 2017-10-25 | 联络员备案 |
刘林 备案手机:*****
|
王静静 备案手机:*****
|
8 | 2017-10-25 | 监事备案 |
刘淑艳 [退出]
|
李晓媛 [新增]
|
9 | 2017-10-25 | 法定代表人变更 |
李相民
|
刘淑艳
|
10 | 2017-10-25 | 经理备案 |
|
宋一凡 [新增]
|