序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 负责人变更 |
孙伟 [退出]
|
杨田 [新增]
|
2 | 2021-02-08 | 负责人变更 |
赵军 [退出]
|
孙伟 [新增]
|
3 | 2020-08-31 | 负责人变更 |
孙阳 [退出]
|
赵军 [新增]
|
4 | 2019-04-08 | 负责人变更 |
邰园园 [退出]
|
孙阳 [新增]
|
5 | 2017-08-10 | 经营范围变更 |
为个人和企业提供商业咨询和企业管理咨询;以承接服务外包方式从事包括与金融业务有关的系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行及金融机构后台服务、财务结算、软件开****、数据处理、为银行和金融机构提供逾期账款催缴通知服务等信息技术和业务流程外包服务;计算机软硬件设备租赁(国家禁止和限制经营的除外,法律、法规规定需专项审批的,未经批准不得经营)。
|
为个人和企业提供商业咨询、企业管理咨询;以承接服务外包方式从事有关的系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开****、数据处理;受银行和金融机构委托提供逾期账款催收的通知服务等信息技术;计算机软硬件设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-08-10 | 名称变更 |
深圳捷信金融服务有限公司石家庄分公司
|
深圳捷信信驰咨询有限公司石家庄分公司
|
7 | 2017-08-10 | 隶属企业 |
深圳捷信金融服务有限公司
|
深圳捷信信驰咨询有限公司
|
8 | 2016-08-30 | 财务负责人 |
无
|
彭琳
|
9 | 2016-08-30 | 负责人变更 |
吕汉武 [退出]
|
邰园园 [新增]
|
10 | 2016-08-30 | 联络员备案 |
邢少青 备案手机:*****
|
牛雅雯 备案手机:*****
|