序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范国丽 | 70% | 21.0万人民币 |
2 | 李烈 | 30% | 9.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄凯撒国际旅行社有限公司藁城区服务网点
|
白朝政 | 2016-03-29 |
2 |
石家庄凯撒国际旅行社有限公司晋州服务网点
|
梁浩 | 2016-03-10 |
3 |
石家庄凯撒国际旅行社有限公司新乐服务网点
|
宋红利 | 2015-11-25 |
4 |
石家庄凯撒国际旅行社有限公司辛集服务网点
|
景彦宗 | 2010-10-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 经营期限 |
2002年8月14日 至 2022年8月13日
|
2002年8月14日 至 长期
|
2 | 2014-11-03 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
石家庄凯撒国际旅行社有限公司辛集服务网点;
|
3 | 2014-11-03 | 住所变更 |
石家庄桥东区中山东路158号滨江商务大厦1-1823
|
石家庄桥西区中山东路158号滨江商务大厦1-1823
|