序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯金良 | 80% | 240.0万人民币 |
2 | 杨宗保 | 20% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙健雄
|
|
2 |
侯金良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-20 | 联络员备案 |
备案手机:
|
孙健雄 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨宗保 [退出]
|
孙健雄 [新增]
|
3 | 2021-02-20 | 法定代表人变更 |
杨宗保
|
孙健雄
|
4 | 2020-05-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2020-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯金良 [退出]
|
杨宗保 [新增]
|
6 | 2020-05-12 | 法定代表人变更 |
侯金良
|
杨宗保
|
7 | 2020-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张飞 [退出]
|
侯金良 [新增]
|
8 | 2020-05-12 | 投资人(股权)变更 |
侯金良 出资 300万人民币;
|
侯金良 出资 240( - 20% )万人民币;杨宗保 出资 60万人民币; [新增]
|
9 | 2020-05-12 | 地址变更 |
石家庄市裕华区万达商务楼2号1701
|
河北省石家庄市裕华区石栾路28号商务楼506室
|
10 | 2020-03-23 | 经营期限 |
2009年4月13日 至 2019年4月12日
|
2009年4月13日 至 2029年4月12日
|