序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩文友 | 90% | 72000万人民币 |
2 | 马丽 | 10% | 8000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马丽
|
|
2 |
刘春景
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-29 | 经营范围变更 |
钢铁冶炼;轧钢;方钢加工;氧气、氮气制造;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2019-06-11 | 经营范围变更 |
钢铁冶炼;轧钢;方钢加工;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢铁冶炼;轧钢;方钢加工;氧气、氮气制造;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-06-11 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2019-01-16 | 法定代表人变更 |
张建国
|
马丽
|
5 | 2015-10-09 | 联络员备案 |
|
唐丽莉
|
6 | 2015-10-09 | 投资人(股权)变更 |
韩文友 出资 72000万人民币;孙瑞红 出资 8000万人民币; [退出]
|
韩文友 出资 72000万人民币;马丽 出资 8000万人民币; [新增]
|
7 | 2015-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙倩
|
张建国
|
8 | 2015-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙倩 [退出]
|
张建国 [新增]
|
9 | 2015-08-19 | 法定代表人变更 |
孙倩
|
张建国
|
10 | 2015-08-19 | 经理备案 |
孙倩 [退出]
|
张建国 [新增]
|