序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山市南堡开****区永安投资有限公司 | 100% | 4200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金龙
|
|
2 |
刘杰
|
|
3 |
张辉
|
|
4 |
史文伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘红霞 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-01-17 | 法定代表人变更 |
卢小敏
|
李金龙
|
3 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢小敏 [退出]李晨光 [退出]郑万柱 [退出]
|
李金龙 [新增]张辉 [新增]刘杰 [新增]
|
4 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢小敏 [退出]
|
李金龙 [新增]
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李震 [退出]
|
卢小敏 [新增]
|
6 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑万柱李震 [退出]李晨光
|
郑万柱卢小敏 [新增]李晨光
|
7 | 2020-01-13 | 法定代表人变更 |
李震
|
卢小敏
|
8 | 2019-01-03 | 章程备案 |
无
|
2018-12-28公司新章程
|
9 | 2018-06-01 | 法定代表人变更 |
于凤臣
|
李震
|
10 | 2018-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晨光于凤臣 [退出]郑万柱
|
李晨光郑万柱李震 [新增]
|