序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵德军 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵德军
|
|
2 |
全丽娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛飞越房地产经纪有限公司青龙分公司
|
王小英 | 2017-04-07 |
2 |
秦皇岛飞越房地产经纪有限公司抚宁分公司
|
刘萍 | 2012-08-21 |
3 |
秦皇岛飞越房地产经纪有限公司第二分公司
|
徐凯 | 2012-04-25 |
4 |
秦皇岛飞越房地产经纪有限公司第一分公司
|
吴振祥 | 2012-04-24 |
5 |
秦皇岛飞越房地产经纪有限公司昌黎分公司
|
单媛媛 | 2012-04-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-14 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区道德街34号1008号
|
河北省秦皇岛市海港区太阳城江东路16号
|
2 | 2019-06-14 | 经营范围变更 |
房地产经纪服务;室内外装饰装修工程的设计、施工;代办贷款手续**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产经纪服务;室内外装饰装修工程的设计、施工;代办贷款手续;预包装食品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-06-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-14章程修正案**
|
4 | 2018-02-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-02-22章程修正案**
|
5 | 2018-02-23 | 经营范围变更 |
房地产经纪服务;室内外装饰装修工程**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产经纪服务;室内外装饰装修工程的设计、施工;代办贷款手续**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-05-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-17章程修正案**
|
7 | 2017-05-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月11日 至 2017年7月11日
|
2007年7月11日 至 2037年7月10日
|
8 | 2016-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹庆林 [退出]
|
邵德军 [新增]
|
9 | 2016-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴振祥 [退出]
|
全丽娜 [新增]
|
10 | 2016-02-01 | 联络员备案 |
曹爽 备案手机:*****
|
邵德军 备案手机:*****
|