序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宸宇科技有限公司 | 48.913043% | 2,250万(元) |
2 | 方新华 | 5.434783% | 250万(元) |
3 | 钟振隆 | 45.652174% | 2,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄良
|
董事长 |
2 |
方新华
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宸宇电梯科技有限公司安徽分公司
|
谢涛 | 2021-10-27 |
2 |
宸宇电梯科技有限公司慈溪分公司
|
沈浩 | 2022-07-12 |
3 |
宸宇电梯科技有限公司温州分公司
|
杨继初 | 2021-10-19 |
4 |
浙江慧通电梯科技有限公司临沂分公司
|
李玉 | 2021-07-23 |
5 |
浙江慧通电梯科技有限公司丽水分公司
|
张志春 | 2021-08-06 |
6 |
浙江慧通电梯科技有限公司温州分公司
|
钟锦华 | 2021-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-28 | 高级管理人员备案 |
职位:董事,姓名:庄良;姓名:钟振隆*;证件号码:******************;职位:经理,姓名:王艺聪;证件号码:******************;职位:监事,姓名:钟振隆*;证件号码:******************;证件号码:******************;职位:董事,姓名:吴宗云;证件号码:******************;职位:董事,姓名:朱重林;证件号码:******************;职位:董事,姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:董事
|
职位:董事,姓名:方新华;职位:董事,姓名:庄良;姓名:钟振隆*;证件号码:******************;职位:经理,姓名:王艺聪;证件号码:******************;职位:监事,姓名:钟振隆*;证件号码:******************;证件号码:******************;职位:董事长,姓名:吴宗云;证件号码:******************;证件号码:******************;职位:董事,姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:董事
|
2 | 2022-06-24 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心*幢西楼***室
|
浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心*幢西楼***室
|
3 | 2022-06-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宸宇科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 钟振隆*; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 谢芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州慧通企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 方新华;企业名称: 宸宇科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 钟振隆*; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州慧通企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
4 | 2022-06-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2021-09-01 | 行业代码变更 |
6599:其他未列明信息技术服务业
|
7499:其他未列明专业技术服务业
|
6 | 2021-09-01 | 名称变更 |
浙江慧通电梯科技有限公司
|
宸宇电梯科技有限公司
|
7 | 2021-08-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
钟振隆
|
钟振隆
|
9 | 2021-08-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宸宇科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 谢芳; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 朱重林; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 钟振隆*; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 宸宇科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 钟振隆*; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 谢芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 杭州慧通企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
10 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王艺聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 钟振隆*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 庄良;姓名: 吴宗云; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱重林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王艺聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 钟振隆*; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 钟振隆*; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|