序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁远朋 | 80% | 80万(元) |
2 | 丁霞 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁远朋
|
执行董事兼总经理 |
2 |
丁霞
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州早安文化传媒有限公司上海分公司
|
郭茜 | 2019-12-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁远朋*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 车文军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 丁远朋*; 姓名: 丁霞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-08-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁远朋*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 车文军; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 丁远朋*; 姓名: 丁霞; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-04-23 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区西兴街道科技馆街***号悦晟国际金融大厦****室
|
浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路****号****室
|
4 | 2021-04-23 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310051
|
新邮政编码:310000
|
5 | 2021-03-04 | 法定代表人变更 |
郭茜
|
丁远朋
|
6 | 2021-03-04 | 章程备案 |
-
|
-
|
7 | 2021-03-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 尉志静; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郭茜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 丁远朋*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 车文军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2021-03-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭茜; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 丁远朋*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 车文军; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
9 | 2021-03-04 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
10 | 2021-03-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郭茜;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郭茜;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:丁远朋*;现财务负责人姓名:丁远朋*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|