序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁帅 | 65% | 195.0万人民币 |
2 | 梁文革 | 30% | 90.0万人民币 |
3 | 兰宾峰 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁帅
|
|
2 |
杨鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 投资人(股权)变更 |
杨鹏 出资 225万人民币; [退出]王瑶 出资 75万人民币; [退出]
|
梁帅 出资 195万人民币; [新增]梁文革 出资 90万人民币; [新增]兰宾峰 出资 15万人民币; [新增]
|
2 | 2021-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王瑶 [退出]
|
杨鹏 [新增]
|
3 | 2021-11-09 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2021-11-09 | 财务负责人 |
程美昱 ***
|
张康 ***
|
5 | 2021-08-12 | 地址变更 |
石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园厂房1-505
|
河北省保定市莲池区百楼乡复兴东路989号支点汇智国际B座9层901室商用
|
6 | 2021-08-12 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鹏 [退出]
|
梁帅 [新增]
|
8 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
杨鹏
|
梁帅
|
9 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
杨鹏 *** 备案手机:***
|
梁帅 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-04-28 | 章程备案 |
无
|
2020-04-23股东变更。
|