序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪林 | 90% | 9.0万人民币 |
2 | 杨春芳 | 10% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李洪林
|
|
2 |
徐秀芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 经营期限 |
2012年5月29日 至 2032年5月28日
|
2012年5月29日 至 长期
|
2 | 2022-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨春芳 [退出]
|
徐秀芝 [新增]
|
3 | 2022-08-25 | 投资人(股权)变更 |
李洪林 出资 9万人民币;杨春芳 出资 1万人民币; [退出]
|
李洪林 出资 9万人民币;徐秀芝 出资 1万人民币; [新增]
|
4 | 2012-11-28 | 法定代表人变更 |
徐志清
|
李洪林
|
5 | 2012-11-28 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,徐志清,9.0,***,张娅楠,1.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,李洪林,9.0,***,杨春芳,1.0
|
6 | 2012-11-28 | 地址变更 |
保定市南市区裕华东路432号601
|
保定市南市区东高庄村179号
|