序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 任强 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨海
|
|
2 |
任强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 经营期限 |
2009年4月13日 至 2019年4月13日
|
2009年4月13日 至 2029年4月12日
|
2 | 2020-05-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-20
|
3 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马志勇 [退出]
|
任强 [新增]
|
4 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田志增 [退出]
|
杨海 [新增]
|
5 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董瑞山 [退出]
|
杨海 [新增]
|
6 | 2016-03-10 | 法定代表人变更 |
董瑞山
|
杨海
|
7 | 2016-03-10 | 监事备案 |
马志勇 [退出]
|
任强 [新增]
|
8 | 2016-03-10 | 董事备案 |
董瑞山 [退出]
|
杨海 [新增]
|
9 | 2016-03-10 | 股东(****起人)认缴出资额 |
董瑞山 出资 90万人民币;马志勇 出资 10万人民币;
|
任强 出资 10万人民币;杨海 出资 90万人民币;
|
10 | 2016-03-10 | 章程备案 |
无
|
2016-03-03
|