序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宫朋年 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 何艳 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫朋年
|
|
2 |
何艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-20 | 清算组备案 |
无
|
负责人:宫朋年;成员:何艳;
|
2 | 2017-06-20 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:宫朋年;成员:何艳;
|
3 | 2017-06-20 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:宫朋年;成员:何艳;
|
4 | 2016-10-19 | 法定代表人变更 |
孔文婷
|
宫朋年
|
5 | 2016-06-21 | 法定代表人变更 |
宫朋年
|
孔文婷
|
6 | 2016-06-21 | 财务负责人 |
|
王欢
|
7 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孔文婷 备案手机:*****
|
8 | 2015-06-17 | 住所变更 |
廊坊市广阳区第六大街3-1-607
|
廊坊市广阳区第六大街2-1-322
|