序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方昕
|
方昕
|
2 | 2021-07-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
方昕
|
张志翔
|
3 | 2020-07-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
太原市小店区并州南路33号1幢商业1003号
|
山西省太原市小店区真武路与康宁街东北角一组商铺
|
4 | 2020-07-16 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
中国银行股份有限公司太原凯旋支行
|
中国银行股份有限公司太原真武路支行
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔楠 [退出]
|
方昕 [新增]
|
6 | 2020-01-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
乔楠
|
方昕
|
7 | 2019-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张诚 [退出]
|
乔楠 [新增]
|
8 | 2019-10-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王晶
|
乔楠
|
9 | 2018-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘海明
|
王晶
|
10 | 2016-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张诚
|
刘海明
|