序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
崔立君
|
任继宏
|
2 | 2018-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
崔立君 [退出]
|
任继宏 [新增]
|
3 | 2017-04-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2017-05-16
|
2027-05-16
|
4 | 2016-05-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-07-22
|
2017-05-16
|