序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
耿永明
|
解文瀚
|
2 | 2019-10-18 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2017-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
朱永盛
|
耿永明
|
4 | 2016-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
刘立德
|
朱永盛
|
5 | 2014-09-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张红兵
|
刘立德
|
6 | 2014-09-22 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
**;吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖、代理买卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务;办理协议存款;买卖政府债券、金融债券;办理个人存款证明服务;提供保管箱服务;办理网上银行业务;从事银团贷款业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。***
|
吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖、代理买卖外汇;代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务;办理协议存款;买卖政府债券、金融债券;办理个人存款证明服务;提供保管箱服务;办理网上银行业务;从事银团贷款业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。***
|