序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翟居全 | 33.33333% | 260.0万人民币 |
2 | 曹迎斌 | 33.33333% | 260.0万人民币 |
3 | 王喜德 | 33.33333% | 260.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王喜德
|
|
2 |
翟居全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-03-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹迎斌
|
王喜德
|
3 | 2021-03-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-08-31
|
2026-08-31
|
4 | 2021-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟居全曹迎斌 [退出]
|
翟居全王喜德 [新增]
|
5 | 2021-03-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-08-31
|
2026-08-31
|
6 | 2021-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
曹迎斌
|
王喜德
|
7 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟居全曹迎斌 [退出]
|
翟居全王喜德 [新增]
|
8 | 2021-03-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2021-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟居全李彦军 [退出]
|
翟居全曹迎斌 [新增]
|
10 | 2021-03-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李彦军:66.6667%; [退出]翟居全:33.3333%;
|
王喜德:33.33%; [新增]翟居全:33.33%;曹迎斌:33.33%; [新增]
|