序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘高峰 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 赵凤莲 | 40% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘高峰
|
|
2 |
赵凤莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-04-19
|
2041-04-18
|
2 | 2021-04-07 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2019-01-11 | 其他事项备案 |
袁滨:60%;赵凤莲:40%;
|
赵凤莲:40%;刘高峰:60%;
|
4 | 2019-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
袁滨:*%; [退出]赵凤莲:*%;
|
赵凤莲:*%;刘高峰:*%; [新增]
|
5 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵凤莲刘高峰
|
赵凤莲刘高峰
|
6 | 2019-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘高峰
|
刘高峰
|
7 | 2019-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘高峰:*%;赵凤莲:*%;
|
赵凤莲:*%;刘高峰:*%;
|
8 | 2019-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵凤莲袁滨 [退出]
|
赵凤莲刘高峰 [新增]
|
9 | 2019-01-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
袁滨
|
刘高峰
|