序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱丽英 | 80% | 80.0万 |
2 | 徐永 | 20% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱丽英
|
|
2 |
徐永
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱丽英朱丽英朱利忠 [退出]
|
朱丽英(执行董事,经理),徐永(监事) [新增]
|
2 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱丽英朱丽英朱利忠 [退出]
|
徐永 [新增]朱丽英
|
3 | 2016-12-20 | 财务负责人变更 |
|
梁君瑞
|
4 | 2016-12-20 | 自然人股东 |
梁君瑞 [退出]庞枝枝 [退出]朱丽英朱利忠 [退出]
|
徐永 [新增]朱丽英
|
5 | 2013-09-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-08-11 至 2013-08-11
|
2003-08-11 至 2043-08-11
|
6 | 2004-08-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-08-11 至 2004-7-23
|
2003-08-11 至 2013-08-11
|