序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董福贵 | 95% | 2878.5万 |
2 | 王金玲 | 5% | 151.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董福贵
|
|
2 |
王金玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古种星种业有限公司农科店
|
邱瑞军 | 2007-03-19 |
2 |
内蒙古种星种业有限公司德岭山分公司
|
张君山 | 2005-11-03 |
3 |
内蒙古种星种业有限公司第六门市部
|
陈培柱 | 2005-04-06 |
4 |
内蒙古种星种业有限公司第二门市部
|
李美莲 | 2003-04-11 |
5 |
内蒙古种星种业有限公司第四门市部
|
邱瑞军 | 2003-04-11 |
6 |
内蒙古种星种业有限公司中心门市部
|
董福贵 | 2001-10-18 |
7 |
内蒙古种星种业有限公司察素齐分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2019-02-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2016-10-24 | 经营范围 |
|
|
5 | 2016-01-27 | 经营范围 |
|
|
6 | 2014-10-16 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2014-10-16 | 主管部门(出资人) |
|
|
8 | 2014-10-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
9 | 2014-10-13 | 营业期限 |
|
|
10 | 2014-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|