序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中能源电力燃料有限公司 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔鹏飞
|
|
2 |
邹冰
|
|
3 |
贺鑫
|
|
4 |
张彩红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中能源(内蒙古)贸易有限公司西北分公司
|
黄晨龙 | 2022-06-08 |
2 |
中能源(内蒙古)贸易有限公司北京分公司
|
尹雅慧 | 2021-09-16 |
3 |
中能源(内蒙古)贸易有限公司天津分公司
|
李萍 | 2021-05-10 |
4 |
中能源(内蒙古)贸易有限公司山西分公司
|
王贵龙 | 2021-04-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中能源电力燃料有限公司
|
中能源电力燃料有限公司
|
2 | 2019-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺鑫(董事),张彩红(监事),张轶威(总经理,董事), [退出]邹冰(董事)
|
贺鑫(董事),张彩红(监事),邹冰(董事),乔鹏飞(董事长兼总经理) [新增]
|
3 | 2019-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张轶威
|
乔鹏飞
|
4 | 2019-06-06 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-06-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:镍、锰、镁、铬等稀有合金的销售(专项审批除外);特种钢的销售;空分气体的销售(危险品除外);矿石的进口与销售;焦炭、煤炭的采购与销售;农产品销售;食品销售;进出口业务(危险化学品除外);物业管理;组织科技文化交流活动;经济信息咨询;企业管理咨询;提供相关技术服务
|
许可经营项目:无 一般经营项目:镍、锰、镁、铬等稀有合金的销售(专项审批除外);特种钢的销售;空分气体的销售(危险品除外);矿石的进口与销售;焦炭、煤炭的采购与销售;农产品销售;食品销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行业审批的货物和技术进出口除外);物业管理;组织科技文化交流活动;经济信息咨询;企业管理咨询;提供相关技术服务
|