序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙玉姝 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙玉姝
|
|
2 |
贾汉超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2016-06-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
3 | 2016-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2016-06-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2016-06-16 | 自然人股东 |
|
|
6 | 2016-06-16 | 法定代表人 |
|
|
7 | 2016-02-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|
8 | 2016-02-02 | 自然人股东 |
|
|
9 | 2015-09-28 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2015-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|