序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
昆区阿尔丁大街1号神华国际城公寓A1-7D、A2-7D
|
内蒙古自治区包头市青山区友谊大街67号传媒大厦A910
|
2 | 2017-11-06 | 负责人 |
崔秋军
|
邓传勇
|
3 | 2017-03-14 | 财务负责人变更 |
|
沙军
|
4 | 2015-02-12 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:任丽 身
|
5 | 2015-02-12 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:任丽
身 [新增]
|