序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲁能新能源(集团)有限公司 | 100% | 6000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宗胜利
|
|
2 |
杨宇峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
2 | 2021-03-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
鲁能新能源(集团)有限公司 [新增]
|
3 | 2021-03-03 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
宗胜利
|
5 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨宇峰(监事),宗胜利(执行董事,经理) [新增]
|
6 | 2020-11-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
太阳能****电及相关技术咨询和项目管理服务。
|
7 | 2020-11-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗巴润工业园区管委会创业楼内(园区内)202
|
8 | 2017-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘伟杨宇峰 [新增]
|
9 | 2016-06-22 | 财务负责人变更 |
|
许静文
|
10 | 2015-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘伟 [新增]刘元存 [新增]
|