序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 80% | 160万 |
2 | 内蒙古呼铁物流有限责任公司 | 20% | 40万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马佰超
|
|
2 |
薛琰
|
|
3 |
栗勇
|
|
4 |
孙江
|
|
5 |
张跃军
|
|
6 |
李敏
|
|
7 |
沃英刚
|
|
8 |
张锐军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛琰(董事),孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),栗勇(董事),马佰超(董事长)
|
薛琰(董事),孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),沃英刚(监事),栗勇(董事),马佰超(董事长),张锐军(监事)
|
2 | 2022-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛琰(董事),孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事), [退出]屈增云(监事), [退出]栗勇(董事),马佰超(董事长)
|
薛琰(董事),孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),沃英刚(监事), [新增]栗勇(董事),马佰超(董事长),张锐军(监事) [新增]
|
3 | 2021-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:批****零售:碳化钙(电石)、氢氧化钠(烧碱)(危险化学品经营许可证有效期至2021年4月18日);道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2020年4月11日)。 一般经营项目:物流综合服务:过磅服务、装卸搬运、运输代理服务咨询;销售:硅铁、钢材、有色金属、建材、生铁、水泥(水泥熟料)、化工产品(不含危险品)、冶金产品(不含危险品)、石灰石、铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭;仓储;铁路营运服务:国内劳务派遣。
|
许可经营项目:批****零售:碳化钙(电石)、氢氧化钠(烧碱)(危险化学品经营许可证有效期至2024年4月18日)。 一般经营项目:物流综合服务:过磅服务、装卸搬运、运输代理服务咨询;销售:硅铁、钢材、有色金属、建材、生铁、水泥(水泥熟料)、化工产品(不含危险品)、冶金产品(不含危险品)、石灰石、铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭;仓储(不含危险品);铁路营运服务。
|
4 | 2021-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:批****零售:碳化钙(电石)、氢氧化钠(烧碱)(危险化学品经营许可证有效期至2021年4月18日);道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2020年4月11日)。 一般经营项目:物流综合服务:过磅服务、装卸搬运、运输代理服务咨询;销售:硅铁、钢材、有色金属、建材、生铁、水泥(水泥熟料)、化工产品(不含危险品)、冶金产品(不含危险品)、石灰石、铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭;仓储;铁路营运服务:国内劳务派遣。
|
许可经营项目:批****零售:碳化钙(电石)、氢氧化钠(烧碱)(危险化学品经营许可证有效期至2024年4月18日)。 一般经营项目:物流综合服务:过磅服务、装卸搬运、运输代理服务咨询;销售:硅铁、钢材、有色金属、建材、生铁、水泥(水泥熟料)、化工产品(不含危险品)、冶金产品(不含危险品)、石灰石、铁矿石、锰矿石、硅石、焦炭;仓储(不含危险品);铁路营运服务。
|
5 | 2021-05-10 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
6 | 2020-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙江(董事),王洪彦(董事长),张锐(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),马佰超(董事)
|
薛琰(董事),孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),栗勇(董事),马佰超(董事长)
|
7 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王洪彦
|
马佰超
|
8 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王洪彦
|
马佰超
|
9 | 2020-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙江(董事),王洪彦(董事长), [退出]张锐(董事), [退出]张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),马佰超(董事)
|
薛琰(董事), [新增]孙江(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),栗勇(董事), [新增]马佰超(董事长)
|
10 | 2019-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙江(董事),孟志军(董事,经理),王洪彦(董事长),张锐(董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),马佰超(董事)
|
孙江(董事),王洪彦(董事长),张锐(董事),张跃军(经理,董事),李敏(监事会主席),任金凤(监事),屈增云(监事),马佰超(董事)
|