序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞海明 | 95% | 9500万 |
2 | 朱晓娟 | 5% | 500万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓天
|
|
2 |
李伟
|
|
3 |
袁晓东
|
|
4 |
朱晓娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟俞海明 [退出]袁晓东朱晓娟
|
李伟李晓天 [新增]袁晓东朱晓娟
|
2 | 2014-12-04 | 负责人变更 |
俞海明 [退出]
|
李晓天 [新增]
|
3 | 2014-12-04 | 其他事项备案 |
2014-04-16
|
2014-12-04
|
4 | 2014-12-04 | 法定代表人 |
俞海明
|
李晓天
|
5 | 2014-10-11 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:陈海平
|
6 | 2014-10-11 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:陈海平 [新增]
|
7 | 2012-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
龚宏伟
|
俞海明
|
8 | 2012-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚宏伟 [退出]李伟俞海明朱晓娟
|
李伟俞海明袁晓东 [新增]朱晓娟
|
9 | 2012-09-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
龚宏伟 [退出]俞海明
|
俞海明朱晓娟 [新增]
|