序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 流通股 | 34.34193% | 289777.7754万 |
2 | 杜江涛 | 31.94684% | 269568万 |
3 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 21.40984% | 180656.64万 |
4 | 田秀英 | 10.64895% | 89856万 |
5 | 黄辉 | 0.50241% | 4239.36万 |
6 | 翟晓枫 | 0.46845% | 3952.8万 |
7 | 卢信群 | 0.40886% | 3450万 |
8 | 梅迎军 | 0.13145% | 1109.2036万 |
9 | 王尔慈 | 0.09902% | 835.56万 |
10 | 翟麦兰 | 0.04224% | 356.4万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海生
|
|
2 |
郝银平
|
|
3 |
张剑
|
|
4 |
张海
|
|
5 |
沈治卫
|
|
6 |
王体星
|
|
7 |
杨东海
|
|
8 |
张锐
|
|
9 |
吴贵荣
|
|
10 |
杜江波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司污水处理分公司
|
高飞 | 2020-06-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴贵荣(副总经理),乔振宇(监事),王体星(董事),杨东海(董事,副总经理),张剑(董事),张海生(董事长,总经理),郝银平(董事),崔增平(监事),张海(副总经理,董事),杜江波(监事会主席),沈治卫(董事)
|
吴贵荣(副总经理),乔振宇(监事),王体星(董事),杨东海(副总经理,董事),张锐(副总经理), [新增]张剑(董事),张海生(总经理,董事长),郝银平(董事),崔增平(监事),张海(副总经理,董事),杜江波(监事会主席),沈治卫(董事)
|
2 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴贵荣(副总经理),乔振宇(监事),王体星(董事),杨东海(副总经理),张剑(董事),张海生(总经理,董事长),郝银平(董事),崔增平(监事),张海(副总经理),杜江波(监事会主席),张杰(董事), [退出]沈治卫(董事),宋为(董事) [退出]
|
吴贵荣(副总经理),乔振宇(监事),王体星(董事),杨东海(副总经理,董事),张剑(董事),张海生(总经理,董事长),郝银平(董事),崔增平(监事),张海(董事,副总经理),杜江波(监事会主席),沈治卫(董事)
|
3 | 2020-08-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄辉
|
张海生
|
4 | 2020-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
盛杰民(董事), [退出]翟晓枫(董事), [退出]王勇(董事), [退出]谢晓燕(董事), [退出]黄辉(负责人), [退出]张海生(董事,副总经理),韩永飞(副总经理), [退出]张海(监事),杜江波(监事会主席),关霞(监事), [退出]张杰(副总经理,董事)
|
吴贵荣(副总经理), [新增]乔振宇(监事), [新增]王体星(董事), [新增]杨东海(副总经理), [新增]张剑(董事), [新增]张海生(董事长,总经理),郝银平(董事), [新增]崔增平(监事), [新增]张海(副总经理),杜江波(监事会主席),张杰(董事),沈治卫(董事), [新增]宋为(董事) [新增]
|
5 | 2020-06-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品(不含危险品化学品)
|
电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品(不含危险品化学品);再生水销售;污水处理劳务(不含劳务派遣);电力设施承装、承修、承试业务。
|
6 | 2019-03-21 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-12-14 | 财务负责人 |
智立菲
|
孙秀枝
|
8 | 2017-07-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-02-16 至 2018-02-15
|
2003-02-16 至 长期
|
9 | 2017-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟晓枫杜江波韩永飞黄辉刘光杰 [退出]齐玉明 [退出]王树法 [退出]王勇谢晓燕张海生张杰张杰周红梅 [退出]
|
翟晓枫杜江波关霞 [新增]韩永飞黄辉盛杰民 [新增]王勇谢晓燕张海 [新增]张海生张杰
|
10 | 2017-07-06 | 财务负责人变更 |
|
智立菲
|