序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 通辽市经济和信息化委员会(通辽市国有资产监督管理局、通辽市中小企业局) | 100% | 290000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷清海
|
|
2 |
闫卫东
|
|
3 |
张昊煜
|
|
4 |
陶革平
|
|
5 |
刘宝军
|
|
6 |
王庆华
|
|
7 |
孙旭阳
|
|
8 |
程继飞
|
|
9 |
孙广生
|
|
10 |
李欣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司综合事务分公司
|
李国庆 | 2007-07-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2021-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2021-12-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
5 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2020-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
8 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
9 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2019-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|