序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东立业机械装备有限公司 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代英奎
|
|
2 |
燕鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代英奎(执行董事,经理),贾振超(监事) [退出]
|
代英奎(执行董事,经理),燕鹏(监事) [新增]
|
2 | 2017-08-07 | 财务负责人变更 |
|
夏阳
|
3 | 2012-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾振超刘士金 [退出]
|
代英奎 [新增]贾振超
|
4 | 2012-11-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
***** [退出]
|
其他 [新增]
|
5 | 2011-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘士金(董事长兼总经理 [退出]2009-11-06)徐结银(监事 [退出]2009-11-06)于传利(董事 [退出]2009-11-06)张保俭(董事 [退出]2009-11-06)赵传华(董事 [退出]2009-11-06)
|
刘士金(执行董事兼经理 [新增]2011-04-22)贾振超(监事 [新增]2011-04-22)
|
6 | 2011-04-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
7 | 2011-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂托克前旗和信综合服务有限公司(175.0000万元 ,35.00 % ,2009-11-06) ; [退出]山东立业机械装备有限公司(325.0000万元 ,65.00 % ,2009-11-06) ;
|
山东立业机械装备有限公司(500.0000( + 53.84615% )万元 ,100.00% ,2011-04-22) ;
|