序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘燕 | 30% | 150万 |
2 | 郝海鹰 | 30% | 150万 |
3 | 敖挨亮 | 30% | 150.0万 |
4 | 喜吉尔 | 10% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
敖挨亮
|
|
2 |
喜吉尔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖埃亮 [退出]喜吉尔
|
敖挨亮 [新增]喜吉尔
|
2 | 2017-07-20 | 财务负责人变更 |
|
王晓芳
|
3 | 2017-07-20 | 其他事项备案 |
*****
|
*****Q
|
4 | 2017-07-20 | 其他事项备案 |
2014-08-21
|
2017-07-20
|
5 | 2017-07-20 | 自然人股东 |
敖埃亮 [退出]郝海鹰刘燕喜吉尔
|
敖挨亮 [新增]郝海鹰刘燕喜吉尔
|
6 | 2015-05-08 | 联络员备案 |
姓名:武梅 身
|
姓名:敖挨亮
|
7 | 2015-05-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:武梅
身 [退出]
|
姓名:敖挨亮 [新增]
|
8 | 2014-11-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:武梅 身
|
9 | 2014-11-17 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:武梅
身 [新增]
|
10 | 2014-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖埃亮王玉斌 [退出]
|
敖埃亮喜吉尔 [新增]
|