序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市成吉思汗陵园管理局 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-11 | 财务负责人 |
|
陶媛媛
|
2 | 2016-04-11 | 联络员备案 |
|
苏都
|
3 | 2015-04-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
胡雅格
|
4 | 2015-04-02 | 法定代表人 |
|
胡雅格
|
5 | 2013-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
慕晓峰
|
6 | 2011-05-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
鄂尔多斯市成吉思汗陵园管理局 [新增]
|
7 | 2008-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2008-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
胡日查毕力格
|
9 | 2008-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|