序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 51% | 510万 |
2 | 内蒙古生力民爆股份有限公司 | 49% | 490万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王树林
|
|
2 |
杨荣
|
|
3 |
鲁金喜
|
|
4 |
梁耀义
|
|
5 |
李子清
|
|
6 |
张翼翔
|
|
7 |
苗昀
|
|
8 |
鲁义欢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘憨小(监事会主席), [退出]鲁金喜(董事),杜引珍(经理,董事), [退出]鲁义欢(监事),杨荣(董事长),李子清(董事),梁耀义(董事),苗昀(监事)
|
鲁金喜(董事),王树林(经理), [新增]张翼翔(监事会主席), [新增]鲁义欢(监事),杨荣(董事长),李子清(董事),梁耀义(董事),苗昀(监事)
|
2 | 2021-12-07 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古生力民爆有限责任公司490.万, [退出]鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司510.万
|
内蒙古生力民爆股份有限公司490.万, [新增]鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司510.万
|
4 | 2021-12-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜引珍(董事)
|
王树林(经理)
|
5 | 2018-03-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古生力资源(集团)有限责任公司 [退出]鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
|
内蒙古生力民爆有限责任公司 [新增]鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司
|
6 | 2018-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
鲁金喜
|
杜引珍
|
7 | 2018-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘憨小(监事),鲁金喜(董事,经理),杜引珍(董事),鲁义欢(监事),杨荣(董事长),李子清(董事),梁耀义(董事),苗昀(监事)
|
刘憨小(监事会主席),鲁金喜(董事),杜引珍(董事,经理),鲁义欢(监事),杨荣(董事长),李子清(董事),梁耀义(董事),苗昀(监事)
|
8 | 2018-03-20 | 章程备案 |
|
|
9 | 2016-05-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-07-02 至 2016-05-13
|
2014-07-02 至 长期
|
10 | 2016-05-19 | 财务负责人变更 |
|
张国军
|