序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中燃投资有限公司 | 95% | 950万 |
2 | 中燃燃气实业(深圳)有限公司 | 5% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
匡晓东
|
|
2 |
王传忠
|
|
3 |
马金龙
|
|
4 |
鄢宏超
|
|
5 |
陈起
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈起贺骏 [退出]江海燕 [退出]匡晓东马金龙
|
陈起匡晓东马金龙王传忠 [新增]鄢宏超 [新增]
|
2 | 2016-09-01 | 其他事项备案 |
2014-05-14
|
2016-09-01
|
3 | 2016-09-01 | 负责人变更 |
贺骏 [退出]
|
匡晓东 [新增]
|
4 | 2016-09-01 | 其他事项备案 |
*****
|
*****5
|
5 | 2016-09-01 | 法定代表人 |
贺骏
|
匡晓东
|
6 | 2014-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈起戴其润 [退出]匡晓东马金龙庞英学 [退出]
|
陈起贺骏 [新增]江海燕 [新增]匡晓东马金龙
|
7 | 2014-05-14 | 其他事项备案 |
2014-04-03
|
2014-05-14
|
8 | 2014-05-14 | 负责人变更 |
匡晓东 [退出]
|
贺骏 [新增]
|
9 | 2014-05-14 | 法定代表人 |
匡晓东
|
贺骏
|
10 | 2014-04-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-08-24 至 2014-05-23
|
2007-08-24 至 2037-08-23
|