序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵普 | 65% | 650.0万 |
2 | 吕赪 | 35% | 350.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕赪
|
|
2 |
赵普
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
准格尔旗隆泽生态建设有限责任公司额济纳旗分公司
|
吴仲科 | 2017-05-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张淼(执行董事兼总经理)
|
吕赪(执行董事兼总经理)
|
2 | 2021-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
熊伟 出资 650 万; [退出]张淼 出资 350 万 [退出]
|
吕赪 出资 350 万; [新增]赵普 出资 650 万 [新增]
|
3 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊伟 [退出]监事张淼 [退出]执行董事兼总经理
|
吕赪 [新增]执行董事兼总经理赵普 [新增]监事
|
4 | 2021-02-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:造林、育苗、生态建设,雨水、废水收集利用,生态供水,生活饮用水(集中式供水)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:造林、育苗、生态建设,雨水、废水收集利用,生态供水,生活饮用水(集中式供水)、污水处理及其再生利用
|
5 | 2021-02-05 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
6 | 2019-01-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
熊伟克尔伦 [退出]
|
熊伟张淼 [新增]
|
7 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊伟(执行董事,经理),克尔伦(监事) [退出]
|
熊伟(监事),张淼(执行董事兼总经理) [新增]
|
8 | 2019-01-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
熊伟
|
张淼
|
9 | 2019-01-25 | 章程备案 |
|
|
10 | 2017-07-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
02
|
4
|