序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王妍(负责人)
|
王研(负责人)
|
2 | 2022-06-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈强(负责人)
|
王妍(负责人)
|
3 | 2021-12-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王研
|
陈强
|
4 | 2018-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭泰仪
|
王研
|
5 | 2018-09-26 |
|
增副本1本
|
|
6 | 2018-09-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张虎林
|
郭泰仪
|
7 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张虎林(负责人) [退出]
|
郭泰仪(负责人) [新增]
|
8 | 2017-08-23 | 其他事项备案 |
2017-04-14
|
2017-08-23
|
9 | 2017-08-23 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:压缩天然气销售,天然气项目投资与管理,天然气城镇管网建设、经营,天然气设备、器具销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:压缩天然气销售;天然气项目投资与管理;天然气城镇管网建设、经营;天然气设备、器具销售;预包装食品、散装食品、副食品、饮品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、烟草、纺织品、家用电器、润滑油、汽车用品、日用百货零售。
|
10 | 2017-04-14 | 其他事项备案 |
2016-03-11
|
2017-04-14
|