序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石建臣 | 47.05882% | 80万 |
2 | 王秀红 | 13.23529% | 22.5万 |
3 | 王国文 | 13.23529% | 22.5万 |
4 | 于富林 | 13.23529% | 22.5万 |
5 | 欧兆明 | 13.23529% | 22.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石建臣
|
|
2 |
欧兆明
|
|
3 |
王国文
|
|
4 |
于富林
|
|
5 |
王秀红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-03-28 | 农专成员名册备案 |
|
|
3 | 2022-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2019-04-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2019-04-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
6 | 2019-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2019-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
8 | 2019-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2019-04-01 | 章程备案 |
|
|
10 | 2016-11-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|