序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-30 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
2 | 2018-05-30 | 市场主体类型变更 |
全民所有制(3100)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
3 | 2018-05-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
鲁国强
|
鲁国峰
|
4 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁国强(负责人) [退出]
|
鲁国峰(执行董事,经理), [新增]鲁国强(监事) [新增]
|
5 | 2018-05-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿
|
呼伦贝尔市宝日希勒金源煤矿有限责任公司
|
6 | 2018-05-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳金圣企业集团有限公司 [退出]
|
鲁国峰 [新增]
|
7 | 2016-01-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:煤矿机械设备及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:原煤开采、销售、运输;煤矿机械设备及配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
8 | 2016-01-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1995-01-11 至 2014-12-31
|
1995-01-11 至 2034-12-31
|
9 | 2016-01-19 | 财务负责人 |
|
胡岚
|
10 | 2016-01-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宗瑞彬
|
鲁国强
|