序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国家能源集团国源电力有限公司 | 97.52475% | 394000万 |
2 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 2.47525% | 10000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹庆江
|
|
2 |
杨志
|
|
3 |
张建生
|
|
4 |
魏莹
|
|
5 |
薛长海
|
|
6 |
李荣丽
|
|
7 |
伊长涛
|
|
8 |
张立明
|
|
9 |
刘纯野
|
|
10 |
秦枫
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古蒙东能源有限公司赤塔别列佐夫铁矿项目部
|
张培星 | 2005-03-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘升森 [退出]董事秦枫监事王丽娟 [退出]监事会主席王亮 [退出]监事郑善平 [退出]董事邹庆江董事长兼总经理栾岳 [退出]董事
|
李荣丽 [新增]董事刘纯野 [新增]监事秦枫监事魏莹 [新增]董事薛长海 [新增]董事杨志 [新增]董事伊长涛 [新增]董事张建生 [新增]董事张立明 [新增]监事会主席邹庆江董事长兼总经理
|
2 | 2021-12-08 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
3 | 2021-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵力(董事长)
|
邹庆江(董事长兼总经理)
|
4 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘升森董事秦枫监事邵力 [退出]董事长王丽娟监事会主席王亮监事郑善平董事邹庆江董事兼总经理栾岳董事
|
刘升森董事秦枫监事王丽娟监事会主席王亮监事郑善平董事邹庆江董事长兼总经理栾岳董事
|
5 | 2020-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司神华国能集团有限公司
|
内蒙古大雁矿业集团有限责任公司国家能源集团国源电力有限公司 [名称变更]
|
6 | 2020-12-29 | 章程备案 |
|
|
7 | 2020-05-29 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
8 | 2020-05-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贺峰(董事长)
|
卲力(董事长)
|
9 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卲力(董事),王亮(监事),秦枫(监事),郑善平(董事),栾岳(董事),刘升森(董事),贺峰(董事长,总经理), [退出]王丽娟(监事会主席)
|
卲力(董事长),王亮(监事),秦枫(监事),郑善平(董事),栾岳(董事),邹庆江(董事兼总经理), [新增]刘升森(董事),王丽娟(监事会主席)
|
10 | 2020-05-29 | 联络员备案 |
辛雅琼
|
涂思琪
|